25.07.1993- 13.03.1994 Чарышский Агропромснаб – инженер снабжения
( собственное желание).
16.03.1994-18.05.1995 Чаршский районный суд – делопроизводитель
( в порядке перевода).
20.05.1995- 19.07.96 Чарышский Агропромбанк- экономист
( сокращение численности штата).
20.09.2000-19.12.2001 – Нижневартовская Социальная защита населения- общественные работы ( нахождение постоянной работы)
03.01.2001 по 24.04.2006- МУП «Комбинат питания социальных учреждений»- специалист отдела кадров ( собственное желание)
26.06.2006 по настоящее время- ООО «Черногоравтотранс»- специалист отдела кадров.