1. с 01. 08. 1996 по 28. 10. 1996 - бухгалтер-кассир, ТОО "Рем"
2. с 26. 03. 2001 по 01. 10. 2001 - продавец, ООО "Донской колос"
3. с 01. 10. 2001 по 21. 05. 2002 - старший продавец магазина, ООО "Донской колос"
4. с 10. 04. 2003 - инженер отдела обучения иностранных граждан, ТРТУ
Образование
1. Нальчикский техникум информатики и вычислительной техники. Специальность: техник-програмист-бухгалтер-оператор ЭВМ
2. Таганрогский радиотехнический университет (экономист, незаконченное высшее)