2003-2007 Государственная Дума Российской Федерации Москва, Россия.
Помощник депутата Коваля А.П.
14.12.2004-по 10.2006 Федеральная Служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития РФ.
Заместитель Начальника управления / и.о. руководителя управления по Ростовской Области.
09.09.2003 -14.12.2004 Российский Союз Автостраховщиков Москва,Россия.
Заместитель Начальника отдела медицинской экспертизы.
Начальник отдела компенсационных выплат.
30/12/2002-30/08.2003. The Automobile Gallery Канада,Торонто.
Советник по финансам и продажам.
10/09/2001- 30/04/2002 GBM Rivet & Fasteners Inc.
Финансовый аналитик (помощник контролера) Канада, Торонто.
1996-1999 Государственная Дума Российской Федерации Москва, Россия.
Помощник депутата А. Андреева.