15.09.2006 по 31.05.2007 гг. в ООО «Алмитек» в должности секретаря, офис-менеджера
29.08.2005 по 21.06.2006 гг. в ТСЖ ВСК «Анохина» в должности секретаря Председателя Правления.
Образование
полное среднее, 5 курс юридического факультета в Гуманитарно-Прогностической Академии (заочное отделение).