ГОУ СОШ "Алтн Гасн" - бухгалтер с 08.02.2002 по 04.03.2004г.
ЗАО "Развлекательный Центр "Уралан" - менеджер по кадрам с 05.03.2004 по 31.05.2004, с 01.06.2004 по настоящее время - бухгалтер по работе с подотчетными лицами
Образование
ГОУ "Калмыцкий государственный университет" г. Элиста, 2001-2007гг (заочная форма обучения)