10.02.2003г. – 08.09.2006г. ОАО «ИМПЭКСБАНК» Департамент малого и среднего бизнеса - секретарь
16.02.2007г. – 24.05.2007г. ЗАО «НУК» «ПАГОДА» - секретарь –референт
20.06.2007г. – 31.08.2007г. ГУП МГЕИАЦ (Московский Государственный Единый Информационно-аналитический центр)-ведущий специалист отдела мониторинга работы городской системы ЕИРЦ. (Уволена по собственному желанию после прохождения испытательного срока, в связи со сменой вышестоящего руководства и предстоящим сокращением штата.)
Образование
Московский Государственный Открытый Университет.
Специальность: Менеджер
Квалификация: менеджмент организации