с 01.10.2004 по 31.10.2005 - бухгалтер в ООО "Управление механизации и автотранспорта" (аренда строительных машин)
с 02.03.2007 по 16.07.2007 - бухгалтер в ООО "Агромир" (оптовая и розничная торговля)
с 20.07.2007 по настоящий момент - бухгалтер в ООО "Паблишинг АРТ" (издательство)
Образование
Мелекесский Сельскохозяйственный техникум г. Димитровград Ульяновской обл.
специальность "Экономика и бухгалтерский учет"
2006 г.