01.11.2004 - 26.11.2006 ЗАО "Калинка-Стокманн" должность: продавец-кассир
27.11.2006 - 06.09.2007 ЗАО "Калинка-Стокманн" должность: старший кассир
07.09.2007 - 21.02.2008 ООО "ФинСтройЛизинг" должность: ведущий специалист Отдела отгрузок и поставок Управления контроля при заключении и исполнении лизинговых сделок
Образование
Высшее: Московский Государственный Институт Электроники и Математики
Факультет: Информатики и Телекоммуникаций. Кафедра: Лазерные Микроволновые Информационные Системы
Специальность: Электронные приборы и устройства
Институт окончен с красным дипломом